Ymddiriedolwyr THE INSTITUTION OF POWER ENGINEERS
Rhif yr elusen: 1139906

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Suresh Sampath | Ymddiriedolwr | 03 December 2024 |
|
|
||||
Peter John Tottman | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
RONALD JAMES HUNT | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Kevin Barker | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Ian David Macafee | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Paul Harrison | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
George Douglas Cooper | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|
||||
Stan Archer | Ymddiriedolwr | 24 January 2014 |
|
|
||||
JOHN ANTHONY PLATT | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.