Hanes ariannol ROSELANDS PRE-SCHOOL HIGHAMWOOD LTD
Rhif yr elusen: 1138317
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £218.50k | £220.13k | £283.53k | £344.81k | £231.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £244.17k | £234.59k | £268.78k | £333.26k | £234.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £151.79k | £158.62k | £188.32k | £174.20k | £172.12k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.45k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.