ymddiriedolwyr BIRMINGHAM YOUTH THEATRE
Rhif yr elusen: 1145118
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDA HAMILTON | Cadeirydd | 26 May 2017 |
|
|
||||
Samantha Vlok | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|
||||
Claire Harrison | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|
||||
Christine Clarke | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|
||||
David Pittam | Ymddiriedolwr | 15 June 2019 |
|
|
||||
Joanna Matysiak | Ymddiriedolwr | 15 June 2019 |
|
|
||||
Christopher Jeff | Ymddiriedolwr | 09 January 2018 |
|
|
||||
IDA JEFF | Ymddiriedolwr | 26 May 2017 |
|
|
||||
CAROLINE SIMPSON | Ymddiriedolwr | 25 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.