Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau HELP THE AGED
Rhif yr elusen: 1128267-1
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 JUNE 1976 AS AMENDED 26 NOVEMBER 1976, 12 JANUARY 1977, 27 NOVEMBER 2001, 4 APRIL 2002, 21 SEPTEMBER 2004, 19 SEPTEMBER 2006 AND 18 SEPTEMBER 2007 AND AMENDED BY SCHEME 1 APRIL 2009.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELFARE OF THE AGED IN ANY MANNER WHICH NOW OR HEREAFTER MAY BE DEEMED TO BE CHARITABLE BY LAW IN ANY PART OF THE WORLD AND FOR SUCH OTHER ANCILLARY CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY DETERMINE AND IN RELATION TO ANY OF SUCH OBJECTS TO FOLLOW THE CHRISTIAN INJUNCTIONS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 16 Tachwedd 2010: Cofrestrwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.