Busy Bees Ledbury

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Busy Bees is run by a voluntary parent committee and we are a member of the Pre-School Learning Alliance. Busy Bees runs Preschool sessions for children aged 2-5 and a Breakfast and After School Club for children aged 3-11 years. Busy Bees is open Monday to Friday, term time only. The business currently runs from a rented purpose built portacabin in the grounds of Ledbury Primary School.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 27 Mawrth 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 1040458 BUSY BEES @ LPS
- 17 Tachwedd 2010: Cofrestrwyd
- BUSY BEES @ LPS (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Davies | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Katherine Armstrong | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Madelyn Alice Cooper | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Amy Louise Chesham | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Claire Lovering | Ymddiriedolwr | 25 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £160.67k | £165.88k | £130.96k | £124.00k | £121.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £164.04k | £166.44k | £162.54k | £152.00k | £135.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 14 Tachwedd 2024 | 137 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 14 Tachwedd 2024 | 137 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 17 Gorffennaf 2023 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2022
(Mae'r cyfrifon |
17 Gorffennaf 2023 | 17 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 16 Mai 2023 | 320 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 16 Mai 2023 | 320 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 17 Tachwedd 2022 | 505 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 17 Tachwedd 2022 | 505 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 07 Hydref 2020 | 99 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 07 Hydref 2020 | 99 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 JUNE 2010 as amended on 25 May 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS AND BY:- 1) OFFERING APPROPRIATE PLAY, EDUCATION AND CARE FACILITIES AND TRAINING COURSES, TOGETHER WITH THE RIGHT OF PARENTS TO TAKE RESPONSIBILITY FOR AND TO BECOME INVOLVED IN THE ACTIVITIES OF SUCH GROUPS, ENSURING THAT SUCH GROUPS OFFER OPPORTUNITIES FOR ALL CHILDREN WHATEVER THEIR RACE, CULTURE, RELIGION MEANS OR ABILITY; 2) ENCOURAGING THE STUDY OF THE NEEDS OF SUCH CHILDREN AND THEIR FAMILIES AND PROMOTING PUBLIC INTEREST IN AND RECOGNITION OF SUCH NEEDS; 3) INSTIGATING AND ADHERING TO AND FURTHERING THE AIMS AND OBJECTS OF THE PRE-SCHOOL LEARNING ALLIANCE.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE LEDBURY, HEREFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Hive
Bye Street
LEDBURY
HR8 2AG
- Ffôn:
- 01531248087
- E-bost:
- admin@busybeesledbury.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window