Hanes ariannol LADYBIRDS PRE-SCHOOL SOUTHAMPTON

Rhif yr elusen: 1139080
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £299.64k £320.70k £341.80k £379.46k £436.12k
Cyfanswm gwariant £320.01k £317.82k £324.63k £409.19k £391.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £344.98k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £256.51k £296.47k £305.24k N/A £401.05k