Trosolwg o’r elusen RESEARCH INTO AGEING
Rhif yr elusen: 1128267-7
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DECLARATION OF TRUST DATED 31 DECEMBER 1978 AS AMENDED BY DEEDS DATED 31 MARCH 1988, 1 MAY 2001, 18 JUNE 2001, AND A SCHEME DATED 17 DECEMBER 2002 AND A SCHEME DATED 1 APRIL 2009.
Gwrthrychau elusennol
THE GOVERNORS SHALL HOLD THE TRUST FUND AND THE INCOME THEREOF UPON TRUST TO PROMOTE THE CARE AND WELFARE OF THE AGED WITHIN THE UNITED KINGDOM .
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 17 Tachwedd 2010: Cofrestrwyd
Enwau eraill
- BRITISH FOUNDATION FOR AGE RESEARCH (Enw blaenorol)
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.