Hanes ariannol SOUTH PETHERTON AND CREWKERNE METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1139503
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £105.64k £89.63k £94.26k £99.98k £82.18k
Cyfanswm gwariant £114.81k £81.19k £125.95k £115.85k £146.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A