Ymddiriedolwyr SOUTH PETHERTON AND CREWKERNE METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1139503
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

20 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Christine Hilary AShford Ymddiriedolwr 25 March 2025
Dim ar gofnod
Norman Galloway Ymddiriedolwr 25 March 2025
Dim ar gofnod
Sara Coulson Ymddiriedolwr 25 March 2025
Dim ar gofnod
Elizabeth Clare Longshaw Ymddiriedolwr 25 March 2025
Dim ar gofnod
Rev Andrew Philip LOngshaw Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Diane Colthorpe Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
RICHARD JOHN ARNOLD Ymddiriedolwr 01 September 2020
HARVEYS AND JUBILEE HOMES
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH BEATTIE Ymddiriedolwr 28 February 2018
Dim ar gofnod
Ken BANKS Ymddiriedolwr 29 November 2017
Dim ar gofnod
Christine Weymouth Ymddiriedolwr 05 July 2017
Dim ar gofnod
Adrian CLIFFORD Ymddiriedolwr 10 June 2014
Dim ar gofnod
Valerie THOMAS Ymddiriedolwr 10 June 2014
Dim ar gofnod
Edwin WELLER Ymddiriedolwr 10 June 2014
Dim ar gofnod
WENDY ANN GREEN Ymddiriedolwr 10 June 2014
HORTON CHARITIES (INCORPORATING FRANK FARNHAM WYATT, GEORGE LOVIBOND, JANE BAKER CANNICOT AND JOHN COLLINS)
Derbyniwyd: Ar amser
VERNON MAURICE WHITE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JENNIFER GUTTRIDGE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ANNA MARY FIELD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MARGARET HALL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
EDWIN WILLIAM GUTTRIDGE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
SUSAN ELIZABETH PARSONS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod