Hanes ariannol MIMANSA FOUNDATION TRUST

Rhif yr elusen: 1139502
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (51 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/11/2019 01/11/2020 01/11/2021 01/11/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £136.13k £10.18k £40.48k £71.41k £197.62k
Cyfanswm gwariant £79.60k £24.50k £52.50k £101.11k £189.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A