AQUIVA FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
?Public Health: Drinking water supply, sourcing water through local desalination plants ?Water Power Co-Generation: Utilizing the possibilities of higher efficiency by co-generating water and power in combined units ?Sustainable Communities: Development of microfinance systems. ?Humanitarian Emergency Aid:Disaster relief ?Other programs: Public education, campaigns to increase public awareness
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2017
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Maldives
Llywodraethu
- 26 Ebrill 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Bollen | Cadeirydd | 17 October 2014 |
|
|
||||
DAVID ZETLAND | Ymddiriedolwr | 13 March 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.00k | £52.30k | £250 | £6.60k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.44k | £47.49k | £4.32k | £7.63k | £2.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 183 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 183 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 549 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 549 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 914 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 914 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1279 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1279 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1644 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1644 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01/04/2011
Gwrthrychau elusennol
5.1 TO PROMOTE THE RELIEF OF POVERTY; 5.2 TO PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY: 5.2.1 THE PROVISION OF FACILITIES FOR DESALINATION AND IRRIGATION AND FOR THE GENERATION AND SUPPLY OF POTABLE WATER TO THOSE IN NEED; 5.2.2 THE PROMOTION OF HEALTH AND THE IMPROVEMET OF THE CONDITIONS OF LIFE IN SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES; 5.2.3 THE PROVISION OF EQUIPMENT AND HELP FOR DISASTER SITUATIONS; 5.2.4 THE PROMOTION OF SUSTAINABLE MEANS OF ACHIEVING ECONOMIC GROWTH AND REGENERATION; 5.2.5 THE PRESERVATION, CONSERVATION AND THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND THE PRUDENT USE OF RESOURCES; AND 5.2.6 THE ADVANCEMENT AND PROMOTION OF RESEARCH INTO SUCH MATTERS AND IN PARTICULAR BUT WITHOUT LIMITATION INTO SUSTAINABLE WATER GENERATION, SOIL IMPROVEMENT AND CARBON NEUTRAL IMPROVEMENT OF LIVING CONDIT ONS AND THE ENVIRONMENT, PROVIDED THAT THE USEFUL RESULTS OF SUCH STUDY ARE DISSEMINATED TO THE PUBLIC AT LARGE. 5.3 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN SUBJECTS RELATING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 5.4 IN THIS CLAUSE SUSTAINABLE DEVELOPMENT MEANS "DEVELOPMENT THAT MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR OWN NEEDS AND WHICH CREATES FOUNDATIONS THAT ENABLES FUTURE GENERATIONS TO CONTINUE ON THIS PATH OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT".
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
35 Lauderdale Drive
Richmond
TW10 7BS
- Ffôn:
- 442083321526
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window