Ymddiriedolwyr SWINDON BATS SPORTS & SOCIAL CLUB
Rhif yr elusen: 1140531

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheryl Ann Bateman | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|
||||
Andrea Vigor | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|
||||
Alison Isabelle Fulton | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|
||||
Maia McAdam | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Rebecca Sophie Harrison | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|
||||
ANDREW JAMES LAWRENCE COOPER | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|
||||
SUSAN PAULINE MEAD | Ymddiriedolwr | 23 May 2016 |
|
|
||||
RICHARD CARVER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.