Hanes ariannol GADDESDEN PLACE RDA CENTRE

Rhif yr elusen: 1140330
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £122.01k £279.57k £85.37k £110.92k £140.79k
Cyfanswm gwariant £102.01k £92.50k £100.53k £124.87k £166.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £15.97k £225 N/A N/A