Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau THE RNID WENNINGTON CHARITY
Rhif yr elusen: 207720-2
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
SCHEME DATED 03/11/1933
AS AMENDED BY SCHEME DATED 26/11/1957
AS AMENDED BY SCHEME DATED 13/06/1977
AS AMENDED BY SCHEME DATED 30/06/1978
AS AMENDED BY SCHEME DATED 09/05/2011
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO RELIEVE THE CHARITABLE NEEDS OF DEAF AND HARD OF HEARING PEOPLE WHO MAY SUFFER FROM ANY OTHER ILLNESS OR PERMANENT CONDITIONS WITH A PREFERENCE FOR ELDERLY PEOPLE
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 19 Ebrill 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 207720 THE ROYAL NATIONAL INSTITUTE FOR DEAF PEOPLE
- 30 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
- 19 Ebrill 2024: Tynnwyd (WEDI UNO)
Enwau eraill
- WENNINGTON HOME FOR THE DEAF AND DUMB (OR TOWER HOUSE HOME) (Enw blaenorol)
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.