Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau EDWARD PANCEFORT FOR MINISTERS' WIDOWS
Rhif yr elusen: 207736-27
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 17 DECEMBER 1957 AS CONFIRMED BY ACT OF 14 MAY 1958 AS VARIED BY SCHEME OF 21 DECEMBER 1960,3 FEBRUARY 1971,20 MARCH 1974,18 NOVEMBER 1976 AND 2 NOVEMBER 1989.
Gwrthrychau elusennol
TO MAKE GRANTS, ALLOWANCES, OR PENSIONS TO WIDOWS OF CLERGYMEN WHO FROM AGE, ILLHEALTH OR INFIRMITY OR OTHER MISFORTUNE ARE IN NEED OF ASSISTANCE. THE TRUSTEES MAY MAKE GRANTS TO ALMSHOUSES AND OTHER CHARITABLE INSTITUTIONS OR ORGANISATIONS UPON SUCH TERMS AS WILL ENSURE THAT THEIR BENEFITS ARE AVAILABLE FOR SUCH WIDOWS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 24 Ebrill 1963: Cofrestrwyd
- 27 Ionawr 1995: Tynnwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.