Hanes ariannol LADYBIRD PRE-SCHOOL PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1123163
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £95.98k £95.84k £103.59k £122.24k £161.39k
Cyfanswm gwariant £97.64k £105.88k £108.59k £118.83k £150.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A