Hanes ariannol RIFCO ARTS

Rhif yr elusen: 1123986
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (11 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £509.86k £410.42k £433.33k £450.59k £759.97k
Cyfanswm gwariant £450.96k £254.73k £332.45k £576.93k £737.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £337.08k £333.44k £331.39k £331.39k £473.39k
Incwm o roddion a chymynroddion £93.54k N/A N/A N/A £39.15k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £293 N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £58.31k N/A N/A N/A £717.48k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £1.09k N/A N/A N/A £3.34k
Incwm - Arall £19.55k N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £423.43k N/A N/A N/A £705.82k
Gwariant - Ar godi arian £27.53k N/A N/A N/A £31.62k
Gwariant - Llywodraethu £1.90k N/A N/A N/A £1.70k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A £0