Hanes ariannol THEATRE ORCHARD PROJECTS LIMITED

Rhif yr elusen: 1124391
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £215.52k £422.35k £470.16k £637.09k £725.45k
Cyfanswm gwariant £221.82k £239.69k £540.03k £688.50k £728.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £9.55k £34.50k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £24.60k £55.00k £25.13k £238.37k £493.31k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £6.56k £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £9.67k £12.45k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £620.85k £712.99k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £3 £20
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £670.87k £711.32k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £17.63k £17.63k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £48.78k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0