Hanes ariannol Y Bont - Supporting you through pregnancy decisions and loss

Rhif yr elusen: 1126108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.29k £31.90k £46.28k £24.97k £27.99k
Cyfanswm gwariant £4.45k £16.22k £56.77k £33.78k £30.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £25.00k £40.64k £19.25k £18.87k