ymddiriedolwyr THE SHEFFIELD WHEELCHAIR SPORTS CLUB
Rhif yr elusen: 500020
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN ROBINSON | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|
||||
DAVID BARNES | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|
||||
Lauren Ray | Ymddiriedolwr | 26 October 2016 |
|
|
||||
Isabel Weaver | Ymddiriedolwr | 26 October 2016 |
|
|
||||
ROGER HALES | Ymddiriedolwr | 12 December 2013 |
|
|
||||
STEPHEN RYAN | Ymddiriedolwr | 14 November 2011 |
|
|||||
JOANNE HARPER | Ymddiriedolwr | 10 November 2011 |
|
|
||||
MR PHIL ASHMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.