NEW HOPE FELLOWSHIP CHURCH MANCHESTER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVISION OF PASTORAL SERVICES TO THE COMMUNITY, TO REGULARLY PREACH AND TEACH THE WORD OF GOD AND ADMINISTER THE SACRAMENTS IN THE CONGREGATION. TO PLAN AND LEAD WORSHIP IN CONJUNCTION WITH THE OTHER PASTORS OF THE PARISH.. TO OFFICIATE AT SPECIAL SERVICES SUCH AS WEDDINGS, FUNERALS, NURSING HOME SERVICES, ETC.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 02 Gorffennaf 2008: Cofrestrwyd
- IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DE - MANCHESTER (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Ezequias Santos | Cadeirydd | 20 January 2023 |
|
|
||||
Mariano Gauna Filho | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £106.41k | £99.27k | £120.00k | £122.67k | £126.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £104.53k | £92.38k | £118.00k | £116.47k | £114.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £10.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 26 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 26 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 20 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 20 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 17 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 17 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 25 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 25 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15/06/2008 AS AMENDED ON 30/06/2012
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE COMPANY ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC ("THE OBJECTS"): (A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE DIRECTORS FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT; (B) TO RELIEVE SICKNESS AND FINANCIAL HARDSHIP AND TO PROMOTE AND PRESERVE GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF FUNDS, GOODS OR SERVICES OF ANY KIND INCLUDING THROUGH THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE DIRECTORS FROM TIME TO TIME THINK FIT; AND (C) TO ADVANCE EDUCATION IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE DIRECTORS FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NEW HOPE FELLOWSHIP CHURCH
TATTON STREET
MANCHESTER
M15 4EQ
- Ffôn:
- 01618390438
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window