Hanes ariannol MY COMMUNITY SPACE

Rhif yr elusen: 1125415
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2013 31/07/2014 31/07/2015 31/07/2016 31/07/2017
Cyfanswm Incwm Gros £780 £57.37k £7.27k £64.30k £240.17k
Cyfanswm gwariant £818 £57.23k £7.08k £55.34k £292.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0