Hanes ariannol LAUNCESTON CENTRAL METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1126217
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £101.37k | £120.58k | £94.46k | £135.17k | £133.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £106.00k | £106.98k | £107.63k | £132.47k | £129.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.98k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.