Ymddiriedolwyr CHRIST CHURCH LIVERPOOL
Rhif yr elusen: 1125990

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Northover | Cadeirydd | 17 November 2019 |
|
|
||||
Daniel Shin | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Dr Chris Rowe | Ymddiriedolwr | 29 March 2020 |
|
|
||||
JONATHAN CHEVASSUT | Ymddiriedolwr | 23 September 2018 |
|
|
||||
Josh Probert | Ymddiriedolwr | 09 October 2013 |
|
|
||||
Dr DAVID WILKINSON | Ymddiriedolwr | 19 October 2010 |
|
|
||||
Dr CHRISTOPHER GREGORY | Ymddiriedolwr | 14 June 2009 |
|
|
||||
Dr THOMAS GEOFFREY ASKEW | Ymddiriedolwr | 28 August 2008 |
|
|
||||
MAURICE ROBERT MCCRACKEN | Ymddiriedolwr | 28 August 2008 |
|
|
||||
MARTIN GILMOUR | Ymddiriedolwr | 28 August 2008 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.