ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, COVENTRY
Rhif yr elusen: 1126698
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (209 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Charles Draper BTech | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Jennifer Williams CET | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Dr Nicholas Jackson MD | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Amarichi Umah BA | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Wilfrid Stephen Kendall | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Dr Ambreen Ehsaan B Med | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Keri Husband BA AUDIS | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Churchill Gnanaraj B Eng | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Abraham Saviour Udeh | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Megan Bishop MA | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Kathryn Rebecca Hunter BA MA | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Laurence Edward Peter Wood MBChB | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Nehemiah Aderibigbe Akinyele ACA | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Julie Wilcockson CERT. ED. | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Andrew T J Selwyn V M.E. | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Martin Geoffrey Trewinnard BA Hons | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Rev Richard Charles Hibbert | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|||||
CHRISTOPHER CHARLES HOWARD | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|||||
Matthew Davies MA OXON | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|||||
Geoffery William Wilcox | Ymddiriedolwr | 22 March 2015 |
|
|
||||
PAUL BRIAN DOGGETT BSC | Ymddiriedolwr | 27 March 2011 |
|
|||||
JOHN CHARLES ROY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.