Hanes ariannol LOUGHTON BAPTIST CHURCH, MILTON KEYNES

Rhif yr elusen: 1126607
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £173.48k £186.00k £159.82k £186.00k £152.35k
Cyfanswm gwariant £170.34k £137.00k £105.31k £157.00k £187.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A