Hanes ariannol CREATIVE KIDS

Rhif yr elusen: 1127371
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £71.17k £140.03k £136.95k £78.65k £106.08k
Cyfanswm gwariant £76.10k £97.30k £144.45k £98.09k £107.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £23.04k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £63.02k £75.47k £35.95k £7.69k