DUDDON INSHORE RESCUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sea rescue for any living person animal in peril from the sea.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 October 2023
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cumbria
Llywodraethu
- 13 Awst 1970: Cofrestrwyd
- D I R (Enw gwaith)
- DIR (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Mcnamee | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/10/2019 | 30/10/2020 | 30/10/2021 | 30/10/2022 | 30/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.40k | £10.80k | £10.15k | £33.15k | £38.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.04k | £13.29k | £10.15k | £14.55k | £12.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2023 | 08 Tachwedd 2024 | 70 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2022 | 03 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2022 | 08 Tachwedd 2024 | 436 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2021 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2020 | 02 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2019 | 16 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1732 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 JULY 1970
Gwrthrychau elusennol
TO FOSTER THE SAFETY OF AND RENDER AN INSTANT AND EFFECTIVE RESCUE SERVICE FOR THE ASSISTANCE OF ANY PERSON OR PERSONS CRAFT OR LIVING THING IN PERIL FROM THE SEA WITHIN THE AREA OF THE DUDDON ESTUARY, SITUATE ON THE BOUNDARIES OF CUMBERLAND AND LANCASHIRE.
Maes buddion
DUDDON ESTUARY AND SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
23 DUDDON ROAD
ASKAM-IN-FURNESS
LA16 7AJ
- Ffôn:
- 01229463079
- E-bost:
- Chrismcnamee32@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window