Hanes ariannol FREILICH FAMILY FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1126279
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/12/2019 30/12/2020 30/12/2021 30/12/2022 30/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £4.32k £116.25k £185.59k £180.25k £405.11k
Cyfanswm gwariant £2.54k £118.20k £184.98k £178.91k £405.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A