Hanes ariannol AVELEY VILLAGE COMMUNITY FORUM LTD

Rhif yr elusen: 1126883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.76k £9.83k £42.23k £13.43k £35.81k
Cyfanswm gwariant £8.08k £9.37k £7.86k £27.82k £25.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £24.83k £4.73k £16.82k