Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES, ANSTON
Rhif yr elusen: 1129033

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Kirkham | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Bill Lowe | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Kerry Ann Sweet | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Anne Wildgoose | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Mira Joanne Robinson | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Ronald Edward Cushing | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
PATRICIA ANNE BRADEY | Ymddiriedolwr | 20 August 2017 |
|
|
||||
JULIE ANNE TEDDER | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
DAVID CRAIG LITTLE | Ymddiriedolwr | 13 April 2016 |
|
|
||||
PETER GEORGE HOWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARBARA CUSHING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.