Ymddiriedolwyr BEULAH BAPTIST CHURCH, BUCKHURST ROAD, BEXHILL-ON-SEA, EAST SUSSEX, TN40 1QA
Rhif yr elusen: 1126480

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Wightwick | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Kevin McKay | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Ruth Lawrie | Ymddiriedolwr | 18 November 2024 |
|
|
||||
Sharon Feakins | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
Adam Vernon Pannell | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Ian Howell | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Amanda Pragnell | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Bryan Henley | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Rev David Lockwood | Ymddiriedolwr | 21 May 2014 |
|
|
||||
PAT REIGH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.