Hanes ariannol MAIDSTONE BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1128948
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £121.02k £116.48k £129.71k £183.36k £134.85k
Cyfanswm gwariant £140.64k £104.74k £130.69k £128.79k £180.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £9.27k £14.62k £9.19k N/A