Ymddiriedolwyr MAIDSTONE BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1128948

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Flemons | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Rev Nigel Riley | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Nicola Weller | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Neil Sherry | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Keith Burgess-Clements | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Anne Swannell | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Gwyneth Tozer | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
SHEILA SMITH | Ymddiriedolwr | 17 May 2017 |
|
|
||||
BARBARA WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 27 August 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.