THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST NICOLAS, NUNEATON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROMOTING CHRISTIANITY THROUGH OUR VISION OF GOING DEEPER, SOWING YOUNGER AND GROWING COMMUNITY. PUBLIC WORSHIP WEEKLY AND OTHER TIMES. COMMUNITY CENTRE USED BY LOCAL GROUPS. PASTORAL WORK AND TEACHING. SUPPORT OTHER CHARITIES INCLUDING THOSE OVERSEAS. KEEPING CHRIST AT THE CENTRE OF OUR WORSHIP, BEING OPEN TO SERVE GOD AND ONE ANOTHER.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 24 Tachwedd 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1138339 ST NICOLAS CHURCH AND COMMUNITY CENTRE LTD
- 20 Hydref 2008: Previously excepted registration
- ST. NICOLAS PCC, NUNEATON (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Christopher Joseph Routledge | Cadeirydd | 26 September 2022 |
|
|
||||
Sally-Ann Veasey | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Vikki Louise Townsend | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Anneka Marie Moore | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Linda Werrett | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Julie Bannister | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
JIM KEELEY | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|||||
Helen Jane Fielder | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Marina Betteridge | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Adam Joseph Fielder | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Carole Harris | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
DAVID PAUL BAILEY BSc | Ymddiriedolwr | 29 March 2015 |
|
|
||||
GARRY RICHARD CLARKE | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
||||
LYNN KEELEY | Ymddiriedolwr | 14 May 2013 |
|
|
||||
NICHOLAS HELIER SHAW | Ymddiriedolwr | 24 June 2012 |
|
|
||||
DR JOHN HITCHCOCK BDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER CHARLES ROGERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £116.00k | £89.47k | £87.08k | £88.66k | £112.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £154.21k | £106.89k | £103.45k | £96.71k | £104.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH A. REGULAR PUBLIC WORSHIP OPEN TO ALL B. THE PROVISION OF A SACRED SPACE FOR PERSONAL PRAYER AND CONTEMPLATION C. PASTORAL WORK, INCLUDING VISITING THE SICK AND BEREAVED D. TEACHING OF CHRISITIANITY THROUGH SERMONS, COURSES AND SMALL GROUPS E. TAKING OF RELIGIOUS ASSEMBLIES IN SCHOOLS F. THE PROVISION OF A YOUTH CLUB WITH A CHRISTIAN ETHOS G. PROMOTION OF CHRISTIANITY THROUGH THE STAGING OF EVENTS AND MEETINGS, AND THE DISTRIBUTION OF LITERATURE H. SUPPORTING OTHER CHARITIES IN THE UK AND OVERSEAS.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Nicolas Church
Vicarage Street
NUNEATON
Warwickshire
CV11 4AZ
- Ffôn:
- 02476344553
- E-bost:
- office@stnicolaschurch.org.uk
- Gwefan:
-
stnicolaschurch.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window