PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST COLUMBA, CROSSPOOL

Rhif yr elusen: 1128336
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Promotion of the Gospel of our Lord Jesus Christ according to the doctrine and practices of the Church of England. St Columba's PCC has the responsibility of co-operating with the incumbent, in promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the church, pastoral, evangellistic, social and ecumenical.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £106,994
Cyfanswm gwariant: £103,526

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Sheffield

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Mawrth 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • CHURCH OF ST COLUMBA, CROSSPOOL (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Christopher John Ellis Ymddiriedolwr 18 May 2024
Dim ar gofnod
Rebecca Dulcie Ley Ymddiriedolwr 18 May 2024
Dim ar gofnod
Heidi Jane Adcock Ymddiriedolwr 26 March 2023
ST LUKE'S CHURCH CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Tracey Morris Ymddiriedolwr 07 October 2022
SHEFFIELD METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew Burkinshaw Ymddiriedolwr 03 April 2022
Dim ar gofnod
Briony Margaret Broome Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
CLARE ELIZABETH FOWLER Ymddiriedolwr 28 April 2018
Dim ar gofnod
Tara Jane Osborne Ymddiriedolwr 18 March 2018
Dim ar gofnod
Edward Sherwood Ymddiriedolwr 27 April 2014
ACTION FOR ELDERS TRUST
Received: 1 day late
BRENDA NELSON Ymddiriedolwr 17 May 2012
Dim ar gofnod
GEORGE WILD Ymddiriedolwr 17 May 2012
Dim ar gofnod
RICHARD WALES Ymddiriedolwr 07 June 2011
Dim ar gofnod
JACKY HODGSON B.A., M.A. Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MR STEVE ELLIS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £107.21k £93.51k £110.93k £91.26k £106.99k
Cyfanswm gwariant £121.07k £92.14k £98.54k £100.27k £103.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £4.03k £2.59k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 20 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 20 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 06 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 06 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 07 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 07 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 22 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 22 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 27 Mawrth 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 27 Mawrth 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
503 MANCHESTER ROAD
Crosspool
Sheffield
S10 5PL
Ffôn:
01142670006
Gwefan:

stcolumbacrosspool.org.uk