ST. PETER'S METHODIST CHURCH CANTERBURY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Normal church activities and community outreach
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

22 Ymddiriedolwyr
120 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caint
Llywodraethu
- 16 Chwefror 2009: Previously excepted registration
- ST. PETERS METHODIST (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Azubuike Enwonwu | Ymddiriedolwr | 30 June 2024 |
|
|||||
Glen Sharman | Ymddiriedolwr | 30 June 2024 |
|
|
||||
Ruth Everingham | Ymddiriedolwr | 30 June 2024 |
|
|
||||
Rev Danny Wheadon | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Ann Bentham | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
Solomon Nii-Ashie Hammond | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
Rev Jennifer Karen Walters | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
Margaret Elizabeth Prince | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
Margaret Marylin Lucy Bryan | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Andrew Bell | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Dr Doreen Margaret Rosman | Ymddiriedolwr | 12 March 2022 |
|
|
||||
Charles Philip Wells | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Rev MICHAEL JOHN WALLING | Ymddiriedolwr | 31 August 2019 |
|
|||||
Judith Margaret Eldridge ALCM | Ymddiriedolwr | 30 June 2019 |
|
|
||||
Richard John Cockell | Ymddiriedolwr | 31 March 2019 |
|
|
||||
JILLIAN MARGARET BUTLER | Ymddiriedolwr | 04 September 2011 |
|
|
||||
JENNIFER CLARA DEVENISH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL MERRYWEST BA HONS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KAYE MARGARET MERRYWEST | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Helen Louise Brown | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DAWN CAROLYN IRONS MA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Wendy Irons | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £152.18k | £129.92k | £142.17k | £145.87k | £174.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £163.52k | £137.51k | £134.15k | £137.39k | £155.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 19 Gorffennaf 2024 | 19 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 27 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 27 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 13 Gorffennaf 2020 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 22 Gorffennaf 2020 | 22 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the dicipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Peters Methodist Church
St. Peters Street
Canterbury
CT1 2BE
- Ffôn:
- 01227 459449
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window