BURTON AND ROSSETT HORTICULTURAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotes horticulture and the exhibition thereof
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Wrecsam
Llywodraethu
- 23 Mawrth 1970: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Genevieve Watson | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
ROBIN Duckworth | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
Fiona Jane Morris | Ymddiriedolwr | 29 November 2013 |
|
|
||||
Valerie Ann Overson | Ymddiriedolwr | 29 November 2013 |
|
|
||||
CAROLYN BATES | Ymddiriedolwr | 14 January 2013 |
|
|
||||
DAVID WEIR | Ymddiriedolwr | 12 March 2001 |
|
|
||||
PATRICIA IRENE WEIR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.31k | £3.21k | £3.21k | £9.41k | £5.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.72k | £2.77k | £2.76k | £7.53k | £4.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 26 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 28 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 19 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 12 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 02 FEB 1970 AS AMENDED ON 11 APR 2017 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 13 MAY 2025
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT AT LARGE THE ADVANCEMENT OF HORTICULTURE AND THE EXHIBITION OF THE SAME AND OTHER CHARITIES WHICH OPERATES PRINCIPALLY IN THE BURTON AND ROSSETT CONNORBATIONS WITH PREFERENCE BEING GIVEN TO THOSE ASSOCIATED WITH HORTICULTURE AS AND WHEN THE COMMITTEE MAY DECIDE.
Maes buddion
NOT DEFINED - IN PRACTICE BURTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
41 STONEWALLS
BURTON
ROSSETT
WREXHAM
LL12 0LG
- Ffôn:
- 01244571353
- E-bost:
- info@brhs.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window