SOUTHERN EAST ANGLIA QUAKER MEETING OF THE RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS (QUAKERS) IN BRITAIN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Strengthen life and witness of Quaker meetings in S E Anglia area and beyond; spread Quaker message; undertake Quaker service to relieve suffering; fund Quaker concerns; provide pastoral care; maintain/develop Quaker meeting houses as places for public worship; administer/maintain the organisation of Southern East Anglia Meeting and contribute to the support of Britain Yearly Meeting.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
22 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Essex
- Suffolk
Llywodraethu
- 09 Chwefror 2010: Previously excepted registration
- SOUTHERN EAST ANGLIA MEETING (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Samuel | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Jan Hutchinson | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Rebecca Halliwell | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Martin Rayner | Ymddiriedolwr | 14 June 2020 |
|
|
||||
Robert Parkes | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.79k | £86.02k | £86.02k | £85.10k | £100.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £210.28k | £120.34k | £120.34k | £142.47k | £120.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £16.52k | £11.53k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9 SEPTEMBER 2007 as amended on 09 Apr 2022
Gwrthrychau elusennol
THE FURTHERANCE OF THE GENERAL RELIGIOUS AND CHARITABLE PURPOSES OF THE RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS (QUAKERS) IN BRITAIN IN THE AREA OF THE SOUTHERN EAST ANGLIA MEETING AND BEYOND
Maes buddion
SOUTHERN EAST ANGLIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
QUAKER MEETING HOUSE
CHURCH STREET
COLCHESTER
CO1 1NF
- Ffôn:
- 01206240929
- E-bost:
- jenny.millrind@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window