THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE BAPTIST, NEW ALRESFORD, WINCHESTER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Regular public worship open to all. Pastoral work. Teaching of Christianity. Promoting the whole mission of the church. Supporting other charities in the UK and overseas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £420 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Hampshire
Llywodraethu
- 30 Rhagfyr 2008: Previously excepted registration
- PCC OF ST JOHN THE BAPTIST, NEW ALRESFORD (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Wheeler | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Jonathan Whale | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|
||||
Colin Scott-Morton | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
Noelle Nutman | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
Ian Douglas Waring Green | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||
Charlotte Susan Teresa Ryton | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
Greville Keyes Dawson | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|||||
Janet Mary Pooley | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
Pearl Jeanette Page | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Rex Bernard Corfield | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Jane Margaret Parsons | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
Maureen Ann Skayman | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
||||
Miranda Geraldine Pinch | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|
||||
David Robert Harrison Carr | Ymddiriedolwr | 01 June 2013 |
|
|
||||
MRS ROSIE WARING GREEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS S CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Barbara Griffiths | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £224.13k | £203.92k | £217.63k | £183.45k | £181.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £160.34k | £204.53k | £191.27k | £185.69k | £184.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.61k | £2.19k | £1.00k | N/A | £420 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 02 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 02 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED, IN PRACTICE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. John the Baptist Church
West Street
Old Alresford
ALRESFORD
SO24 9AG
- Ffôn:
- 01962733545
- E-bost:
- arlevalleychurches@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window