THE FRIENDS OF THE GLOBE LANCING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charities aim is to raise funds to be spent on the children of the Globe Primary School, our current aim is to supplement towards the covering of the school swimming pool, with the potential to extend it's use within the local community
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 September 2023
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 16 Ebrill 2010: Cofrestrwyd
- THE FRIENDS OF THE GLOBE (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clare Ashenden | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/09/2019 | 01/09/2020 | 01/09/2021 | 01/09/2022 | 01/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.35k | £5.00k | £2.47k | £5.04k | £8.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.00k | £3.88k | £6.36k | £2.23k | £11.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2021 | 31 Awst 2022 | 61 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2019 | 29 Mehefin 2021 | 363 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 OCTOBER 2008
Gwrthrychau elusennol
To advance the education of pupils in the School in particular by: Developing effective relationships between the staff parents and others associated with the school; Engaging in activities or providing facilities or equipment which support the School and advance the education of the pupils.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13 Upper Boundstone Lane
LANCING
BN15 9QX
- Ffôn:
- 01903764534
- E-bost:
- fog@theglobeprimary.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window