Ymddiriedolwyr DUNCTON AND GRAFFHAM SCHOOLS PARENT TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1128619
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Fiona Douglass Cadeirydd 18 April 2022
Dim ar gofnod
Josephine Mary Alderton Ymddiriedolwr 27 February 2025
Dim ar gofnod
Regan Victoria Rissik Ymddiriedolwr 27 February 2025
Dim ar gofnod
Lucy Angharad Bingham Ymddiriedolwr 22 February 2024
Dim ar gofnod
Amy Nicola Dean Ymddiriedolwr 22 February 2024
Dim ar gofnod
Christoph Martyn Xavier Warrack Ymddiriedolwr 22 February 2024
Dim ar gofnod
Kerry-Anne Wood Ymddiriedolwr 22 February 2024
Dim ar gofnod
Kirsty Soffietto Ymddiriedolwr 31 January 2023
Dim ar gofnod
Henrietta Peronelle Lindsay Aparicio Ymddiriedolwr 30 September 2022
Dim ar gofnod
David Michael Wigan Ymddiriedolwr 18 April 2022
Dim ar gofnod
Sarah-Jane Wethered Ymddiriedolwr 24 June 2019
Dim ar gofnod