Ymddiriedolwyr ILFORD HIGH ROAD BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1127683

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew Willis | Cadeirydd | 03 January 2016 |
|
|
||||
Roy Daswani | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||
KEITH JORDAN | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||
ABIDEMI OLUBISI TUBI | Ymddiriedolwr | 29 July 2023 |
|
|
||||
Anthony John Tyler | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
ONKAR SINGH | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Patricia Hinds | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Angela Eversley | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Jennifer Hunte | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
IAN WILLIAM MORRIS | Ymddiriedolwr | 19 July 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.