Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. PAUL SKELMERSDALE
Rhif yr elusen: 1128068

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev CHRISTOPHER BAMFORD SPITTLE | Cadeirydd | 11 April 2011 |
|
|
||||
June Hughes | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
Denise Anne Bennett | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Eileen Kenyon | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|||||
June Ann Price | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
||||
BARBARA JONES | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
||||
JONATHAN GARETH DAVIES | Ymddiriedolwr | 24 March 2015 |
|
|
||||
LYNDA JUDITH OAKLEY | Ymddiriedolwr | 24 March 2015 |
|
|
||||
JOHN DAVID TAYLOR | Ymddiriedolwr | 20 May 2012 |
|
|
||||
BARBARA LYNN CURRY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEN SKELTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.