Hanes ariannol EPSOM METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1127787
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £548.58k | £531.71k | £473.39k | £512.51k | £580.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £578.93k | £505.14k | £457.53k | £520.55k | £595.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £6.12k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £60.63k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £456.70k | £312.05k | N/A | £315.73k | £332.82k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £82.01k | £13.20k | N/A | £11.10k | £13.20k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £176.57k | N/A | £179.64k | £216.31k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.56k | £7.28k | N/A | £6.04k | £18.29k | |
|
Incwm - Arall | £309 | £22.60k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £14.43k | £58.69k | N/A | £10.93k | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £369.59k | £493.56k | N/A | £508.52k | £574.43k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £137.16k | £6.01k | N/A | £1.18k | £1.33k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | £1.68k | £1.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £38.10k | £0 | N/A | £0 | £3.50k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £1.33k | |
|
Gwariant - Arall | £72.18k | £5.57k | N/A | £10.85k | £19.68k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.