FLEET METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing regular public acts of worship open to church members and non-members Teaching Christianity through sermons, courses and small groups Pastoral work, including health, relationship and bereavement issues Providing clubs and activities with a Christian ethos, for all ages Supporting other charities and Christian organisations, financially and with prayer
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £117,410 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

20 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hampshire
Llywodraethu
- 30 Rhagfyr 2008: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Ann Bunch | Ymddiriedolwr | 28 April 2025 |
|
|
||||
Mutsa Ushewokunze | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Natalie Jane Sawtell | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Catherine Anne Reeves | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Lindsey Jane Brewerton | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Catherine Ellen Hinton | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Margaret Burrell | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Thomas Philip Oborski | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|||||
Rev Nicholas Andrew Oborski | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
David Francis Burrell | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
Timothy John Bailey | Ymddiriedolwr | 03 May 2018 |
|
|
||||
John Hepworth Willmott | Ymddiriedolwr | 03 May 2018 |
|
|
||||
Ian Charles Moore | Ymddiriedolwr | 17 September 2017 |
|
|
||||
Edith Ann Adams | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
Nina Janet Curley OBE | Ymddiriedolwr | 13 March 2017 |
|
|
||||
Dilanee Swerin Bunter | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
Patricia Ann Shepherd | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
||||
ALISON JANE CROSS | Ymddiriedolwr | 19 June 2011 |
|
|
||||
MAURICE HOWARD RAGGETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN LAWRENCE SEXTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £238.20k | £234.91k | £235.50k | £262.24k | £284.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £246.66k | £226.87k | £212.63k | £296.76k | £277.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £78.89k | £117.41k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 11 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 11 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 16 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 16 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 10 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 10 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the dicipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Fleet Methodist Church
Reading Road South
FLEET
Hampshire
GU52 7TF
- Ffôn:
- 01252449750
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window