THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHINGFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The PCC of the Parish of Chingford has the responsibility of co-operating with the incumbent and his staff, in promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church, pastoral, evangelistic, social and ecumenical. It also has maintenance responsibilities for the two churches and halls and a clergy house.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Waltham Forest
Llywodraethu
- 29 Medi 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 239844 CHARITY OF MRS ELIZA KING
- 29 Medi 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 239842 MRS HARRIET WATERS'S CHARITY
- 30 Medi 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 239843 WIDOWS' GRASS
- 04 Hydref 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 239841 THE CHARITIES OF JOHN, ANN AND REBECCA POPPLEWELL
- 22 Rhagfyr 2008: Previously excepted registration
- CHINGFORD PARISH CHURCH PCC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Neophytou | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Anne Clayden | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Peter Renwick | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Rev Marilyn Claydon | Ymddiriedolwr | 05 March 2023 |
|
|
||||
Gary Young | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Roger Hemsted | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Diana Kennedy | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Barbara Fox | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Rev Hilary Musker | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
RICHARD VINCENT | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||
JACQUELINE NEOPHYTOU | Ymddiriedolwr | 20 March 2017 |
|
|
||||
Claire Codling | Ymddiriedolwr | 20 March 2017 |
|
|
||||
MIKE HILL | Ymddiriedolwr | 22 April 2013 |
|
|
||||
JOYCE HILTON | Ymddiriedolwr | 16 May 2011 |
|
|
||||
SUE EMERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MIKE EMERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LARRY RELFE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £335.01k | £192.22k | £135.86k | £172.94k | £189.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £392.15k | £198.56k | £178.43k | £193.45k | £207.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.54k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 THE GREEN WALK
LONDON
E4 7ER
- Ffôn:
- 02085291291
- E-bost:
- office@parishofchingford.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window