ymddiriedolwyr MUTLEY BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1127079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Nicholas Mark Lear | Cadeirydd | 01 June 2021 |
|
|||||
Joypradeep Nadimikeri | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Patrick Allen | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Mark Ashley Bailey | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Andrew Cecil Robert Gaston | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|
||||
Jeremy Dawes | Ymddiriedolwr | 03 December 2018 |
|
|
||||
Timothy Keith Provost | Ymddiriedolwr | 03 December 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.