ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MICHAEL AND ALL ANGELS, COFTON HACKETT AND ST ANDREW, BARNT GREEN
Rhif yr elusen: 1127031
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippa Ann Simkiss | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|||||
Jonathan Lucas | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Judith Stephenson | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Tracey Lucas | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Andrew Hobbs | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Diane Milford | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Jill Newton | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
Geoff Hall | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
David Milford | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|||||
Gwen Onyon | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
Mike Powell | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
Brian Partridge | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
||||
Katie Leaver | Ymddiriedolwr | 03 April 2016 |
|
|
||||
Susan Patricia Hall | Ymddiriedolwr | 08 March 2015 |
|
|
||||
Julia Dawn Powell | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
||||
DOUGLAS ALLENBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
OWEN HUGH EDWARDS FPMI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROSEMARY ISOBEL AVEYARD B SC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LESLEY JANE BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.