REIGATE METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides a Service of Methodist Worship in Reigate every Sunday and at other Christian festivals. Runs annual membership courses. Runs Alpha Courses for those wishing to explore the Christian faith. Provides a summer Holiday Club week for local children. Provides meeting facilities for groups serving the needs of the local community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

31 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Surrey
Llywodraethu
- 08 Rhagfyr 2008: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
31 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beatrix Elizabeth Lawrence | Ymddiriedolwr | 25 February 2025 |
|
|
||||||
Elizabeth Smith | Ymddiriedolwr | 21 July 2024 |
|
|
||||||
Katie Jefferies | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||||
Amanda Rayner | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||||
Jemima Strydom | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||||
Margaret Gordon | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|||||||
Kate Burman | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||||
Philomena Mullan | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||||
Alex Dorlandt | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
Elizabeth Grant | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
Rev Gillian Baalham | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||
Sue Leppard | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||||
Roger Nelson | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Rev Elisabeth Brooks | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||||
Michael Woods | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Glenys Mason | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||||
Laura Jobling | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||||
Martin Burman | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Rev Clive McKie | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||||
ELIZABETH GREGORY | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||||
LINDSAY JUDITH THOMPSON | Ymddiriedolwr | 02 March 2014 |
|
|
||||||
PAMELA PALMER | Ymddiriedolwr | 10 February 2014 |
|
|
||||||
Susan Nelson | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|||||||
Stephen Tickell | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||||
JAMES PULFER | Ymddiriedolwr | 01 July 2012 |
|
|
||||||
ROSALYN MARY NORMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MARY VICTORIA PULFER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MR J S HILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
HILARY JANE AUSTIN BSC MSC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
GRAHAM LESLIE NORMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
IAN PATTISON | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £115.98k | £103.70k | £132.68k | £164.05k | £184.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £182.37k | £150.33k | £163.56k | £182.81k | £170.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 02 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 02 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 29 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 29 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 23 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 23 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 09 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 09 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 16 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 16 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the dicipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, SURREY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Reigate Methodist Church
High Street
Reigate
RH2 9AE
- Ffôn:
- 01737652256
- E-bost:
- ipattison@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window